Hanes ariannol NORTH EAST LINCOLNSHIRE WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1100136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £850.11k | £869.37k | £858.16k | £1.07m | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £755.45k | £835.84k | £816.56k | £920.34k | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.00k | £5.20k | £4.60k | £5.40k | £5.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £190.06k | £166.27k | £424.85k | £315.39k | £291.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £93.89k | £38.23k | £352.02k | £226.71k | £193.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £351.57k | £435.09k | £153.14k | £393.98k | £474.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £402.60k | £394.31k | £352.34k | £449.93k | £454.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.05k | £1.75k | £665 | £1.53k | £2.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £551.92k | £563.35k | £573.81k | £642.61k | £746.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £203.53k | £272.50k | £242.75k | £277.73k | £362.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.69k | £4.77k | £5.00k | £8.87k | £12.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.