Hanes ariannol TONBRIDGE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1097977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.47m | £31.40m | £33.78m | £50.08m | £43.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.63m | £31.20m | £29.83m | £37.77m | £41.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £142.51k | £992.98k | £1.14m | £21.00k | £3.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.31m | £3.10m | £4.08m | £11.20m | £2.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.57m | £2.22m | £872.36k | £2.39m | £2.89m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.48m | £25.96m | £28.74m | £36.40m | £37.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £119.53k | £127.43k | £90.04k | £81.65k | £234.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.00k | £49.00k | £115.14k | £52.40k | £132.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £29.55m | £29.07m | £28.67m | £36.23m | £39.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.09m | £2.13m | £1.16m | £1.53m | £1.77m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £237.41k | £249.75k | £269.73k | £341.15k | £357.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.27k | £28.64k | £29.26k | £30.40k | £32.71k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.