Hanes ariannol THE FILM AND TELEVISION CHARITY
Rhif yr elusen: 1099660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £657.67k | £1.11m | £7.27m | £1.57m | £3.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.84m | £4.21m | £9.05m | £4.59m | £5.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £141.41k | £517.15k | £7.00m | £1.13m | £2.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £159.99k | £230.63k | £0 | £0 | £192.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £121.13k | £402.49k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £253.46k | £201.09k | £208.26k | £255.00k | £372.00k | |
|
Incwm - Arall | £102.82k | £164.06k | £68.20k | £188.00k | £488.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.28k | £114.66k | £652 | £68.00k | £235.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.57m | £2.50m | £7.94m | £3.11m | £3.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.27m | £1.72m | £1.10m | £1.48m | £1.68m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.48k | £34.21k | £27.89k | £0 | £29.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £128.14k | £106.87k | £103.22k | £117.00k | £97.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.