ymddiriedolwyr THE FILM AND TELEVISION CHARITY
Rhif yr elusen: 1099660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAIRE TAVERNIER | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|||||
Peter Stanton Clark | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Catherine Jane Bosworth | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Robin Michael cHALMERS | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Hoyle | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Kirsty Adele Davida Good | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Suki Gill | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Sara Putt | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Joseph Adesunloye | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Juliet Gilkes Romero | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|||||
Cameron Saunders | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.