Hanes ariannol THE PRINCESS OF WALES'S ROYAL REGIMENT (QUEEN'S AND ROYAL HAMPSHIRE) CENTRAL CHARITY
Rhif yr elusen: 1104172
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.90k | £124.51k | £126.96k | £61.21k | £81.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.64k | £131.76k | £128.91k | £62.71k | £79.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.