ymddiriedolwyr BRITISH YOUTH MUSIC THEATRE
Rhif yr elusen: 1103076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Mark Millson | Cadeirydd | 09 November 2019 |
|
|||||
Francesca Unsworth | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Roger Jones | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|||||
Aniela Shuckburgh | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|||||
James Jewell | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
ALASTAIR ROBERTS | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
||||
PHILIP MATTHEW SIDDLE | Ymddiriedolwr | 11 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.