Hanes ariannol CAVENDISH CANCER CARE
Rhif yr elusen: 1104261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £778.79k | £847.31k | £544.63k | £813.29k | £798.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £965.42k | £876.72k | £409.45k | £605.83k | £853.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.13k | £6.07k | £116.10k | £4.47k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £316.46k | £574.93k | £438.27k | £660.88k | £475.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £274.99k | £96.56k | £46.26k | £90.89k | £188.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £186.24k | £174.62k | £59.33k | £61.32k | £131.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.10k | £1.19k | £777 | £204 | £2.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £123.85k | £0 | £283.79k | £33.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £708.38k | £722.31k | £326.32k | £493.83k | £656.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £256.68k | £154.41k | £83.13k | £112.01k | £196.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.96k | £8.84k | £4.59k | £3.88k | £2.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.14k | |
|
Gwariant - Arall | £369 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.