ymddiriedolwyr CAVENDISH CANCER CARE
Rhif yr elusen: 1104261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Jane Clarke | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Michael John Tunbridge | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
David Grey MBE | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||
David Malcolm Thurkettle | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Gillian Coverley | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
ALAN PHILIP SPIER | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
||||
Sarah Susan Raisbeck SHEPLEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.