Hanes ariannol PACES SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1104356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36m | £2.35m | £2.02m | £2.62m | £3.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £2.22m | £1.92m | £2.33m | £2.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £776.56k | £1.21m | £950.05k | £2.00m | £2.70m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £377.72k | £553.31k | £403.37k | £92.62k | £120.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £458.15k | £990.46k | £881.58k | £604.94k | £432.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £23.97k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £904.82k | £1.34m | £1.10m | £2.01m | £2.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £75 | £884 | £12.83k | |
|
Incwm - Arall | £395 | £0 | £33.50k | £9.57k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.29m | £2.05m | £1.70m | £2.11m | £2.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.48k | £171.35k | £215.81k | £219.48k | £281.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £16.47k | £23.29k | £13.33k | £22.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.