ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE SERVICE IN THREE RIVERS
Rhif yr elusen: 1104392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Graham Sadler | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Emily Simonne Dunbar | Ymddiriedolwr | 07 March 2021 |
|
|
||||
Ronald Sweetman | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|||||
SURESH GAJJAR | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
MARY ALDERSON | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
ELUNED MYFANWY WALLACE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW BRIAN DOUGLAS PICKFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES PAUL SHAW | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.