Hanes ariannol QUEEN ELIZABETH'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1104871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.03m | £9.77m | £10.58m | £11.63m | £12.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.00m | £9.48m | £9.87m | £11.18m | £12.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £28.09k | £27.14k | £27.01k | £28.41k | £29.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.91k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £805.59k | £169.19k | £176.66k | £261.96k | £285.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.99k | £32.93k | £21.09k | £25.47k | £81.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.64m | £9.06m | £9.99m | £10.92m | £11.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £466.31k | £354.78k | £372.99k | £405.57k | £542.95k | |
|
Incwm - Arall | £89.90k | £152.25k | £18.91k | £20.00k | £120.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £135.00k | £130.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.83m | £9.29m | £9.72m | £10.75m | £11.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £172.34k | £184.56k | £145.12k | £435.79k | £198.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.87k | £12.08k | £12.48k | £12.82k | £15.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £108.28k | £151.96k | £111.55k | £344.96k | £100.56k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.