Hanes ariannol LINK AGE SOUTHWARK
Rhif yr elusen: 1105923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £533.49k | £559.84k | £557.65k | £694.76k | £543.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £449.35k | £525.89k | £558.32k | £586.68k | £649.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £136.09k | £138.66k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £136.67k | £123.25k | £33.11k | N/A | £56.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £320.79k | £374.02k | £92.54k | £505.75k | £363.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £88.49k | £59.93k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £123.25k | £123.25k | £192.24k | £188.13k | £176.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £959 | £2.64k | £2.35k | £872 | £3.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £290.52k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.00k | £5.00k | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £414.03k | £502.19k | £538.56k | £563.20k | £627.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £35.32k | £23.70k | £19.76k | £23.48k | £22.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.65k | £28.97k | £19.76k | £10.24k | £11.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.