Hanes ariannol HOME-START WATFORD AND THREE RIVERS
Rhif yr elusen: 1108847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £217.92k | £245.13k | £290.36k | £370.38k | £457.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £250.25k | £241.69k | £281.37k | £366.85k | £453.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £39.80k | £39.80k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.80k | £29.80k | N/A | N/A | £39.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.