ymddiriedolwyr SUFFOLK ARTLINK
Rhif yr elusen: 1110898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH JANE BARDWELL | Cadeirydd | 21 May 2018 |
|
|||||
Emily Rose Godden | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Damian Hebron | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Simon Price | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Mark Anscombe | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Keith Robert Wood | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Chloe Guy-Pearson | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||
Maddie Baker-Woods | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
Jane Mary Dyball | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|||||
Katherine Jane Axon | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|||||
Jeni Susan Draper | Ymddiriedolwr | 15 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.