Hanes ariannol COMMUNITY FOUNDATION FOR SURREY
Rhif yr elusen: 1111600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.76m | £2.86m | £4.41m | £3.29m | £2.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.77m | £2.33m | £4.85m | £3.07m | £2.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £208.61k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.56m | £2.43m | £3.89m | £2.87m | £5.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £11.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £260.09k | £226.60k | £193.23k | £624.86k | £2.93m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £457.86k | £416.80k | £371.44k | £424.82k | £528.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £342.76k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.66m | £2.19m | £4.72m | £2.95m | £2.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £107.85k | £136.13k | £126.33k | £125.60k | £172.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.20k | £9.08k | £12.66k | £23.36k | £33.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.37m | £1.81m | £4.25m | £2.55m | £2.28m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £37.27k | £38.40k | £34.82k | £38.31k | £42.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.