Hanes ariannol HEARING HELP ESSEX LIMITED
Rhif yr elusen: 1113498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108.42k | £127.73k | £101.98k | £132.43k | £150.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.67k | £114.82k | £99.96k | £121.23k | £183.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.04k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £65.08k | £89.88k | £9.50k | £33.79k | £37.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.