Hanes ariannol PRISON RADIO ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1114760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £819.30k | £830.15k | £1.04m | £1.03m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £876.17k | £782.68k | £900.03k | £1.05m | £1.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £111.70k | £88.61k | £163.17k | £207.94k | £191.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300.00k | £300.00k | £300.00k | £300.00k | £300.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £65.11k | £83.33k | £258.93k | £60.53k | £175.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £752.37k | £741.27k | £777.42k | £963.67k | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.82k | £1.88k | £1.73k | £1.82k | £2.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.67k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £771.93k | £674.30k | £789.66k | £956.56k | £1.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £104.24k | £108.38k | £110.36k | £93.46k | £82.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.84k | £27.04k | £27.99k | £32.85k | £35.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.