Hanes ariannol RISHWORTH SCHOOL
Rhif yr elusen: 1115562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.21m | £4.50m | £5.39m | £5.36m | £5.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.39m | £5.30m | £5.44m | £5.60m | £6.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £306.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £21.06k | £274.11k | £5.00k | £5.52m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £61.66k | £101.89k | £102.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.14m | £4.38m | £4.80m | £5.23m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.88k | £23.36k | £27.36k | £23.54k | £25.71k | |
|
Incwm - Arall | £46.31k | £75.77k | £225.13k | £0 | £7.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.38m | £5.29m | £5.43m | £5.58m | £6.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.32k | £8.56k | £10.25k | £0 | £11.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.35k | £0 | £0 | £10.99k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.56k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.32k | £0 | £0 | £0 | £11.65k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £11.21k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.