Hanes ariannol DIANA AWARD
Rhif yr elusen: 1117288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £1.61m | £1.32m | £2.17m | £2.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.56m | £1.65m | £1.32m | £2.02m | £2.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £325.00k | £492.63k | £332.00k | £290.50k | £298.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £448.04k | £577.67k | £925.95k | £1.54m | £2.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £601.09k | £467.98k | £59.78k | £335.29k | £257.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £587.45k | £564.45k | £337.44k | £290.50k | £298.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £184 | £356 | £0 | £34 | £2.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £102 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.55m | £1.21m | £1.91m | £2.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £78.39k | £99.26k | £107.20k | £104.94k | £88.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.71k | £6.95k | £0 | £8.45k | £9.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.