Hanes ariannol NOTTINGHAM CONTEMPORARY
Rhif yr elusen: 1116670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.22m | £2.58m | £1.99m | £2.28m | £2.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.42m | £2.54m | £1.82m | £2.16m | £2.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.31m | £1.21m | £1.61m | £1.34m | £1.11m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £72.31k | £82.10k | £33.97k | £30.38k | £28.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £379.00k | £679.51k | £76.32k | £275.76k | £425.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.66m | £1.71m | £1.58m | £1.74m | £1.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.37k | £19.12k | £16.71k | £20.51k | £28.53k | |
|
Incwm - Arall | £87.46k | £93.47k | £278.94k | £211.48k | £204.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.12m | £2.11m | £1.58m | £1.88m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £291.81k | £438.86k | £238.40k | £282.34k | £275.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.18k | £21.30k | £20.94k | £22.28k | £45.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.