ymddiriedolwyr CYTUN:EGLWYSI YNGHYD YNG NGHYMRU / CHURCHES TOGETHER IN WALES LIMITED
Rhif yr elusen: 1117071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Rakodi | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|||||||||||
Jonathan Roberts | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||||||||
Timothy Rowlands | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||||||||
Rev David Kwabena Okyere | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||||||||
David Lloyd Allen | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Jennifer Anne Hurd | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|||||||||||
Dawn Mason | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|||||||||||
Rev Anna Jane Evans | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Martin Spain | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||||||||
Rev PETER MALCOLM BRIGNALL | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||||||||
Rev Dyfrig Rees | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||||||||
Rev CATHERINE LAURA GALE | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||||||||
The Right Reverend GREGORY KENNETH CAMERON | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|||||||||||
Rev Judith Anne Morris | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||||||||
ANNETTE DESPRES | Ymddiriedolwr | 13 June 2013 |
|
|||||||||||
Jacob Pappy George | Ymddiriedolwr | 27 June 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.