ymddiriedolwyr THE COSARAF CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1118481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamza Rashid Sheikh | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Ali Rashid Sheikh | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Yusuf Rashid Sheikh | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
RUKHSANA SHEIKH | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
NAUREEN SHEIKH | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|
||||
AKBAR RASHID SHEIKH | Ymddiriedolwr | 13 July 2012 |
|
|
||||
FAROUQ RASHID SHEIKH OBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
HAROON RASHID SHEIKH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SABA NAZ SHEIKH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SEEMA JABEEN SHEIKH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.