ymddiriedolwyr BERKHAMSTED RAIDERS COMMUNITY FOOTBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1119251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simeon Jan Bird | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Joanna Conway | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
CHRISTIAN SIMON ARMOND | Ymddiriedolwr | 06 June 2020 |
|
|||||
Richard Sam Bedlow | Ymddiriedolwr | 06 June 2020 |
|
|
||||
Charlotte Spooner Mrs | Ymddiriedolwr | 18 April 2020 |
|
|
||||
Alison Spencer | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Julia Bastiman | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Andy Grindrod | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
Clive Bentley | Ymddiriedolwr | 17 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.