Hanes ariannol SOUTH LAKES CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1118656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £249.52k | £264.65k | £319.03k | £328.74k | £286.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £276.77k | £296.04k | £275.99k | £336.77k | £282.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £152.91k | £149.54k | £151.36k | £157.64k | £94.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £74.97k | £68.47k | £69.94k | £137.24k | £96.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.