Hanes ariannol READING COMMUNITY LEARNING CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1123017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £189.81k | £180.87k | £199.88k | £152.52k | £150.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.71k | £156.88k | £143.10k | £175.14k | £208.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £116.99k | £30.63k | £48.00k | £48.75k | £40.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £38.34k | £38.26k | £11.47k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.