Hanes ariannol THE ACCESS TO SPORTS PROJECT
Rhif yr elusen: 1122243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £757.45k | £887.65k | £682.34k | £822.42k | £832.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £803.61k | £727.61k | £625.99k | £845.05k | £877.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £169.23k | £207.81k | £120.75k | £226.04k | £300.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £279.91k | £316.57k | £244.68k | £310.36k | £263.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.33k | £38.79k | £46.75k | £21.72k | £20.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £737.70k | £848.35k | £635.41k | £800.65k | £810.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £416 | £513 | £180 | £51 | £1.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £778.61k | £702.61k | £613.99k | £827.05k | £864.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.00k | £25.00k | £12.00k | £18.00k | £13.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.87k | £42.75k | £39.67k | £39.67k | £40.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.