Dogfen lywodraethu RFU INJURED PLAYERS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1122139
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 NOVEMBER 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 25 JULY 2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 4 DECEMBER 2008 AND WRITTEN RESOLUTION DATED 20 MAY 2009. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM INJURY OR SICKNESS 2) THE RELIEF OF PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES 3) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND RESEARCH
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.