Hanes ariannol LUTON TOWN FC COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1123078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £890.00k | £700.00k | £623.49k | £1.04m | £935.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £818.90k | £739.00k | £522.49k | £984.66k | £995.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.00k | £87.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | N/A | £18.86k | £34.83k | £89.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £308.50k | £288.73k | £250.69k | £411.66k | £313.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £2.89k | £3.20k | £3.89k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £571.00k | £362.79k | £249.50k | £625.58k | £622.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £565 | £742 | £963 | £63 | £427 | |
|
Incwm - Arall | £9.94k | £44.85k | £119.14k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £32.38k | £146.14k | £124.77k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £814.06k | £738.73k | £521.82k | £983.76k | £995.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.84k | £269 | £669 | £906 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.41k | £6.30k | £9.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.