Hanes ariannol SYLVA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1128516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £766.42k | £472.37k | £496.96k | £499.75k | £590.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £397.95k | £502.78k | £437.22k | £542.42k | £649.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £39.13k | £75.49k | £99.80k | £135.20k | £68.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.50k | £60.50k | £5.95k | N/A | £124.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £390.98k | N/A | N/A | N/A | £84.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £83.46k | N/A | N/A | N/A | £134.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £290.02k | N/A | N/A | N/A | £370.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.96k | N/A | N/A | N/A | £1.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £393.05k | N/A | N/A | N/A | £649.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.89k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.89k | N/A | N/A | N/A | £5.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.