ymddiriedolwyr THE DUKIES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1128684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Richmond | Cadeirydd | 17 November 2021 |
|
|
||||
Margaret Joan Williams | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|||||
Andrew Roland Thorne | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Alexander Foreman | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Christopher Paul Crowcroft | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
ANDREW NUNN | Ymddiriedolwr | 22 October 2012 |
|
|
||||
Dr GEOFFREY SOAR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.