Hanes ariannol STOP THE TRAFFIK
Rhif yr elusen: 1127321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £631.23k | £844.61k | £869.15k | £1.39m | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £563.88k | £713.70k | £826.33k | £1.23m | £1.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £57.00k | £24.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £100.00k | £124.87k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £559.25k | £741.93k | £695.89k | £949.23k | £587.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £427 | £218 | £807 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £71.55k | £102.46k | £172.45k | £438.33k | £546.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £506.48k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £553.22k | £711.16k | £814.47k | £1.21m | £1.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.65k | £2.54k | £11.85k | £20.01k | £15.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.05k | £3.25k | £3.40k | £7.83k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.