Hanes ariannol QPR IN THE COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1127806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.68m | £1.65m | £1.51m | £2.15m | £2.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.60m | £1.61m | £1.50m | £2.05m | £2.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.34k | N/A | N/A | N/A | £7.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.94k | £78.55k | £26.66k | £31.61k | £25.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £839.60k | £872.34k | £920.81k | £862.99k | £1.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £843.66k | £778.12k | £588.65k | £1.29m | £1.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.60m | £1.61m | £1.50m | £2.05m | £2.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.93k | £16.57k | £19.26k | £18.82k | £19.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.