Dogfen lywodraethu READ FOR GOOD
Rhif yr elusen: 1130309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 MAY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 11 JUNE 2009 AND 10 NOVEMBER 2010. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 JUL 2018 as amended on 20 Sep 2018 as amended on 09 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE UK, BY THE PROMOTION OF READING FOR PLEASURE AND ASSOCIATED LITERACY SKILLS; AND THE ADVANCEMENT OF CITIZENSHIP, AND THE PROVISION OF RELIEF TO DISADVANTAGED CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE UK.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.