Dogfen lywodraethu JESUS COLLEGE WITHIN THE UNIVERSITY AND CITY OF OXFORD OF QUEEN ELIZABETH'S FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1137435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CHARTER OF 27 JUNE 1571 AND SUPPLEMENTAL CHARTERS OF 7 JULY 1589, 1 JUNE 1622, 11 MARCH 1686 AND 28 JANUARY 1730 AND STATUTES
Gwrthrychau elusennol
A COLLEGE FOR THE STUDY OF SCIENCES, PHILOSOPHY, THE ARTS, THEOLOGY AND THE LEARNING OF HEBREW, GREEK AND LATIN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
OXFORDSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.