Hanes ariannol BRUNSWICK YOUTH AND COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1130227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £160.98k | £204.12k | £348.33k | £358.20k | £288.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £171.15k | £201.51k | £308.21k | £249.06k | £282.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £25.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | £25.00k | £52.49k | £21.35k | £7.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.