ymddiriedolwyr EMMANUEL CHURCH CANTERBURY
Rhif yr elusen: 1131041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD THOMAS HAGAN | Cadeirydd | 27 June 2009 |
|
|||||
Simon Cook | Ymddiriedolwr | 14 January 2024 |
|
|
||||
Daniel Halpin | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Michael Cadge | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Edward James Linforth | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
Edward David Gilchrist | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.