Hanes ariannol AIRE AND CALDER METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £647.81k | £780.59k | £864.69k | £892.49k | £936.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £610.00k | £822.36k | £922.62k | £914.57k | £942.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.64k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £600.80k | £603.96k | £628.18k | £616.91k | £632.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.55k | £19.39k | £11.45k | £23.95k | £36.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.00k | £138.37k | £215.76k | £229.35k | £201.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.14k | £7.37k | £5.36k | £8.97k | £27.93k | |
|
Incwm - Arall | £2.33k | £11.50k | £3.95k | £13.31k | £38.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £610.00k | £822.36k | £922.62k | £914.57k | £942.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.75k | £5.16k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.60k | £61.46k | £0 | £0 | £152.31k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.