ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TRINITY BARKINGSIDE
Rhif yr elusen: 1128271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Priestman | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Mark Gentry | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Christine Mary Edwards | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Lorraine Roman | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Harold William Moth | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Hyacinth Osborne | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Kaye Larbi | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
David Horton | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Christopher Stoneham | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|||||
Stephen Gilson | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Grace Man | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Tricia McCarthy | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
LAURA SUSAN PRIESTMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAXINE ELIZABETH PAUL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.