ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BARLEY HILL
Rhif yr elusen: 1127839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew McCulloch | Cadeirydd | 11 October 2022 |
|
|
||||
Sharon Bond | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|||||
Richard Potts | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Natasha Liane Challoner | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Newton | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Richard Shearwood | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|||||
Judith Harper | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Andrew Clamp | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Margaret Robinson | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Andrew Sweet | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Deborah Salisbury | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Caroline Jane Priestnall | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Alexander Matthew French | Ymddiriedolwr | 14 July 2019 |
|
|
||||
Bridget Trueman | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.