Hanes ariannol EAST ANGLIA DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £934.54k | £870.52k | £893.32k | £985.37k | £1.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £981.19k | £971.45k | £794.78k | £865.23k | £956.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £211.28k | £222.29k | £252.98k | £326.52k | £329.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £711.97k | £637.89k | £634.17k | £648.78k | £641.87k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.81k | £7.63k | £4.29k | £7.23k | £28.84k | |
|
Incwm - Arall | £1.48k | £2.71k | £1.88k | £2.86k | £3.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £740.45k | £763.97k | £659.91k | £678.84k | £741.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.95k | £68.41k | £69.85k | £72.16k | £87.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.29k | £3.45k | £3.54k | £3.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £258.08k | £143.21k | £167.29k | £232.22k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £176.79k | £139.07k | £65.03k | £114.23k | £127.97k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.