ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LEEK AND MEERBROOK
Rhif yr elusen: 1137749
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev NIGEL IRONS | Cadeirydd | 28 April 2014 |
|
|
||||
Ian Bowdry | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Cathryn Hall | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Winifred Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Malcolm Blaze BA | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
CAROL BAUGHAN | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
DR MELANIE NETWON | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Rev MATTHEW MALINS | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
BENJAMIN PROCTOR | Ymddiriedolwr | 12 May 2016 |
|
|
||||
JOHN BAUGHAN | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
PHILIP ALCOCK | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|||||
IVY GOODWIN | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
PETER CHATWIN | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
IAIN HALL | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
ANGELA JERVIS | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
SUSAN DAVIS | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
KAY PICKFORD | Ymddiriedolwr | 16 April 2014 |
|
|||||
WENDY MARIE KENNY | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
|
||||
Geoffrey Channon | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
|||||
BRIAN HEDLEY WAINWRIGHT | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
|||||
LYNNE JEANETTE BALL | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
|||||
JOHN BERNARD KENNY | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
|
||||
BERYL TUNNICLIFFE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RHONA JUNE SYLVIA SHERRATT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PATRICIA LOCKETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BRIAN HARTLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GEORGE LEWIS TORR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALAN LOCKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.