ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NORTHAW & CUFFLEY
Rhif yr elusen: 1130327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Richard Hargrave Kilgour | Cadeirydd | 30 October 2017 |
|
|||||
Lesley Jayne Stringer | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Kathleen Marion Bagguley | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
David Grant Hall | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Virginia Ann Robinson | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Angela Namutebi Semakula | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Kay Lesley Keys | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Gillian Dora Jean Hall | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Kathy Shingles | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Doreen Sheekey | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Mr Chris Shingles | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.