ymddiriedolwyr WHETSTONE BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1130585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Ndabananiye | Cadeirydd | 27 March 2019 |
|
|
||||
Dr Christopher Douglas Hanning | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|||||
Sarah Louise Bywater | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Susan Anderson | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Angela Mary Howard | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Paul Michael Smith | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Tracy Lorraine Cosgrove | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Simon Howard | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Simon Wheeler | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Deborah Jayne Knipe | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Stephen William Mould | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
James Robert Kyte | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Rev Philip Mark Robinson | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
REV NICK SWANSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.