ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST THOMAS THE APOSTLE, HANWELL
Rhif yr elusen: 1130519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ROBERT BERTRAM CHAPMAN | Cadeirydd | 09 February 2012 |
|
|
||||||
Stephen John Purcell | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||
Stephen Brooks | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||||
Fade Solanke-Mitterer | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||||
Angela Marsh Sinclair | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||
Caroline Elizabeth Lumb | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||||
Dr Annabel Mary Crowe | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||||
Kirsten Eleanor Allen | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||||
David Mark Gilbert | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||||
COLIN LOMAS | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|||||||
ALISON BAXENDALE | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
||||||
GILLIAN SHAW | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
||||||
CHARLOTTE CAROTENUTO | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
||||||
Roger Grange | Ymddiriedolwr | 21 April 2013 |
|
|
||||||
Dr NICHOLAS ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
SUSAN CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PAULINE BRITTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
BEVERLEY SUSAN JILL TREMAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.