Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY UPTON (OVERCHURCH)
Rhif yr elusen: 1132542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £906.36k | £525.97k | £484.14k | £515.37k | £509.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £547.59k | £501.49k | £462.55k | £542.83k | £611.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £817.09k | £433.77k | N/A | £455.33k | £414.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.57k | £6.96k | N/A | £4.44k | £3.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £75.89k | £82.44k | N/A | £51.25k | £89.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.81k | £2.80k | N/A | £1.31k | £3.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £3.03k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £60.35k | £9.00k | N/A | £15.00k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £539.53k | £496.51k | N/A | £540.47k | £609.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.06k | £4.98k | N/A | £2.36k | £2.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.40k | £3.00k | N/A | £3.00k | £3.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £40.28k | £40.55k | N/A | £70.44k | £69.30k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.