ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS EMSCOTE WARWICK
Rhif yr elusen: 1131059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kudakwhshe Mandisodza | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Susan Tafadlwa Mangodza | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Martyn George Bates | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Moira-Ann Grainger | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|||||
Gillian Mary Frigerio | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Margaret Ann Hogg | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||
GLYNIS GRACE GOODFELLOW BSC | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
JOANNE CHRISTINE ADAMS | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|
||||
Christine Ann Dunn | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|||||
Andrew Giles | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
ALAN MICHAEL RYLETT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.