ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TYNEMOUTH PRIORY HOLY SAVIOUR, TYNEMOUTH
Rhif yr elusen: 1132548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Capt Steve Dixon | Cadeirydd | 07 October 2018 |
|
|||||||||||||
Eleanor Hayward | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||||||
Diana Ruth Day | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||||||
JOHN CHRISTOPHER BENNEWORTH | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Deborah Baird | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Elizabeth Anne Parr | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||||||||
PAUL JOHNSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||||||||
David Robert Bilton | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||||||||||
Julian Brown | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||||||||||
Carol Davison | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||||||||
LINDA ANNE BENNEWORTH | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||||||||
Janice Torpy | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.