Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE, JESMOND.
Rhif yr elusen: 1132758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.13k | £189.24k | £185.83k | £266.94k | £269.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £191.72k | £186.87k | £179.29k | £303.04k | £239.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £450 | £1.80k | N/A | £450 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00k | £12.69k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.