ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE, JESMOND.
Rhif yr elusen: 1132758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Vincent Russell-Sewell | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||||
Dr LANA YAN JUN LIU PhD | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||||
Alexander James | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||
Prof Janet Wilson | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||||
Ian David Ness | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||
Rev Oliver Jack Dempsey | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||
Hilary Margaret Cullingford | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||
Michael Leonard Ranson JP, FCA | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|||||||
Margaret Mary Fletcher Vane | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||||
Susan Vernon | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||
Donald John Gaze BSc Hons | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||
Graham Charles Hatt | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||
Michael Norman De La Hunt | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||||
Kathleen Elizabeth Plumley MA | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||||
IZZY MCDONALD-BOOTH | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
|
||||||
JOAN ELIZABETH GRENFELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.