Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, ISLINGTON
Rhif yr elusen: 1131900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £650.04k | £438.01k | £292.64k | £726.27k | £386.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £363.17k | £797.40k | £287.80k | £432.20k | £506.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £105.08k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £528.13k | N/A | N/A | £576.86k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £54.44k | N/A | N/A | £77.39k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.87k | N/A | N/A | £5.19k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £52.34k | N/A | N/A | £58.91k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £6.26k | N/A | N/A | £7.91k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £17.00k | N/A | N/A | £281.30k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £360.59k | N/A | N/A | £413.50k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.57k | N/A | N/A | £18.70k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.90k | N/A | N/A | £18.09k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £161.42k | N/A | N/A | £55.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £18.27k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.